22. november 2001Karen Sofie Vilhelmine Hansen forlader direktionenMEECON ApSKaren Sofie Vilhelmine Hansen forlader direktionen for MEECON ApS efter en periode på 11 år.Se mere
1. oktober 2001Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGMEECON ApSTidligere status: Normal. Karen Sofie Vilhelmine Hansen er medlem af direktionen.Se mere
18. januar 2001Regnskab for 2000 offentliggjortMEECON ApSMEECON ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Karen Sofie Vilhelmine Hansen er medlem af direktionen.Se mere
24. januar 2000Regnskab for 1999 offentliggjortMEECON ApSMEECON ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Karen Sofie Vilhelmine Hansen er medlem af direktionen.Se mere
27. januar 1999Regnskab for 1998 offentliggjortMEECON ApSMEECON ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Karen Sofie Vilhelmine Hansen er medlem af direktionen.Se mere
27. januar 1998Regnskab for 1997 offentliggjortMEECON ApSMEECON ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Karen Sofie Vilhelmine Hansen er medlem af direktionen.Se mere
23. januar 1997Regnskab for 1996 offentliggjortMEECON ApSMEECON ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Karen Sofie Vilhelmine Hansen er medlem af direktionen.Se mere
30. november 1996AdresseændringMEECON ApSMEECON ApS flytter til ny adresse i Holte. Karen Sofie Vilhelmine Hansen er medlem af direktionen.Se mere
2. oktober 1990StiftelseMEECON ApSMEECON ApS stiftes i branchen revisions- og bogføringsvirksomhed. Karen Sofie Vilhelmine Hansen er medlem af direktionen.Se mere