Ivar Vejs Lund erstatter Jan Ole Dam Andersen i bestyrelsen for SUPERBRUGSEN TEJN OG OMEGNS BRUGSFORENING efter en periode på 107 år. Michael Thunberg er fortsat medlem af bestyrelsen.
SUPERBRUGSEN TEJN OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Michael Thunberg er medlem af bestyrelsen.
SUPERBRUGSEN TEJN OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Michael Thunberg er medlem af bestyrelsen.
SUPERBRUGSEN TEJN OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Michael Thunberg er medlem af bestyrelsen.
Gerda Katrine Jensen forlader bestyrelsen for SUPERBRUGSEN TEJN OG OMEGNS BRUGSFORENING efter en periode på 104 år. Michael Thunberg er fortsat medlem af bestyrelsen.
SUPERBRUGSEN TEJN OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Michael Thunberg er medlem af bestyrelsen.