4. juniUnderskud på DKK 51.744 BVO Svejs og Montage ApSBVO Svejs og Montage ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Brian Vanggaard Olsen ejer 100% af virksomheden.Se mere
20. februarÆndring i ejerkredsenSelskabet af 02.06.2022 ApSBrian Vanggaard Olsen er ikke længere registreret som reel ejer af Selskabet af 02.06.2022 ApS.Se mere
20. december 2023Finn Johnny Thies-Petersen bliver adm. direktørBVO Svejs og Montage ApSFinn Johnny Thies-Petersen bliver adm. direktør i BVO Svejs og Montage ApS. Brian Vanggaard Olsen ejer 100% af virksomheden.Se mere
6. december 2023Brian Vanggaard Olsen forlader direktionenBVO Svejs og Montage ApSBrian Vanggaard Olsen forlader direktionen for BVO Svejs og Montage ApS efter en periode på 2 år.Se mere
26. juni 2023Underskud på DKK 207.701 BVO Svejs og Montage ApSBVO Svejs og Montage ApS offentliggør regnskabet for perioden 25. maj 2022 til 31. december 2022. Brian Vanggaard Olsen er medlem af direktionen.Se mere
16. juni 2022Brian Vanggaard Olsen forlader direktionenSelskabet af 02.06.2022 ApSBrian Vanggaard Olsen forlader direktionen for Selskabet af 02.06.2022 ApS efter en periode på 4 år.Se mere
16. juni 2022Ny status: UNDER KONKURSSelskabet af 02.06.2022 ApSTidligere status: Normal. Brian Vanggaard Olsen ejer 100% af virksomheden.Se mere
2. juni 2022Nyt navn: BVO Svejs og Montage ApSSelskabet af 25.05.2022 ApSSelskabet af 25.05.2022 ApS skifter navn til BVO Svejs og Montage ApS. Brian Vanggaard Olsen er medlem af direktionen.Se mere
2. juni 2022Nyt navn: Selskabet af 02.06.2022 ApSBVO Svejs og Montage ApSBVO Svejs og Montage ApS skifter navn til Selskabet af 02.06.2022 ApS. Brian Vanggaard Olsen er medlem af direktionen.Se mere
25. maj 2022StiftelseSelskabet af 25.05.2022 ApSSelskabet af 25.05.2022 ApS stiftes i branchen reparation af jern- og metalvarer. Brian Vanggaard Olsen er medlem af direktionen.Se mere
7. april 2021Underskud på DKK 201.186 BVO Svejs og Montage ApSBVO Svejs og Montage ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Brian Vanggaard Olsen er medlem af direktionen.Se mere
3. februar 2020Overskud på DKK 31.195 BVO Svejs og Montage ApSBVO Svejs og Montage ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Brian Vanggaard Olsen er medlem af direktionen.Se mere
1. februar 2020Ny selskabsform: AnpartsselskabBVO Svejs og Montage ApSBVO Svejs og Montage IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til BVO Svejs og Montage ApS. Brian Vanggaard Olsen er medlem af direktionen.Se mere
30. maj 2019Overskud på DKK 20.105 BVO Svejs og Montage IVSBVO Svejs og Montage IVS offentliggør regnskabet for perioden 23. december 2017 til 31. december 2018. Brian Vanggaard Olsen er medlem af direktionen.Se mere
23. december 2017StiftelseBVO Svejs og Montage IVSBVO Svejs og Montage IVS stiftes i branchen reparation af jern- og metalvarer. Brian Vanggaard Olsen er medlem af direktionen.Se mere