11. septemberAdresseændringANShip ApSANShip ApS flytter til ny adresse på Frederiksberg. Anders Nis Svarrer er medlem af direktionen.Se mere
16. majOverskud på DKK 1,7 mio.ANShip ApSANShip ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Anders Nis Svarrer er medlem af direktionen.Se mere
8. majThomas Nielsen træder ind i bestyrelsenUnion Bulk A/SThomas Nielsen erstatter Anders Nis Svarrer i bestyrelsen for Union Bulk A/S efter en periode på 5 år.Se mere
10. april · watchmedier.dkMedejer stopper i dansk tørlastoperatørUnion Bulk-partnere Jens Boesen (anden fra venstre) og Anders Svarrer (tredje fra venstre) stiftede i 2019 tørlastoperatøren sammen. Læs artikel
9. aprilAnders Nis Svarrer forlader direktionenSvabo Holding ApSAnders Nis Svarrer forlader direktionen for Svabo Holding ApS efter en periode på 5 år.Se mere
26. martsJens Riis Boesen bliver adm. direktørHinase ApSJens Riis Boesen erstatter Anders Nis Svarrer som adm. direktør i Hinase ApS.Se mere
20. martsÆndring i ejerkredsenHinase ApSAnders Nis Svarrer forøger sit reelle ejerskab af Hinase ApS.Se mere
20. martsÆndring i ejerkredsenUnion Bulk A/SAnders Nis Svarrer forøger sit reelle ejerskab af Union Bulk A/S.Se mere
20. martsÆndring i ejerkredsenSvabo Holding ApSAnders Nis Svarrer reducerer sit reelle ejerskab af Svabo Holding ApS.Se mere
18. december 2023Overskud på USD 2,3 mio.Svabo Holding ApSSvabo Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Anders Nis Svarrer er medlem af direktionen.Se mere
20. november 2023Overskud på USD 3,0 mio.Union Bulk A/SUnion Bulk A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Anders Nis Svarrer ejer 28,1% af virksomheden.Se mere
15. november 2023Gert Fisker Tomczyk bliver ny bestyrelsesformandUnion Bulk A/SGert Fisker Tomczyk erstatter Rikke Birgitte Skov som bestyrelsesformand hos Union Bulk A/S efter en periode på 3 år. Anders Nis Svarrer ejer 28,1% af virksomheden.Se mere
27. september 2023StiftelseHinase ApSHinase ApS stiftes i branchen sø- og kysttransport af gods. Anders Nis Svarrer er adm. direktør i virksomheden.Se mere
29. juni 2023Overskud på DKK 33 mio.ANShip ApSANShip ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Anders Nis Svarrer er medlem af direktionen.Se mere
23. december 2022Overskud på DKK 133 mio.Svabo Holding ApSSvabo Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Anders Nis Svarrer er medlem af direktionen.Se mere
23. december 2022Overskud på USD 26 mio.Union Bulk A/SUnion Bulk A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Anders Nis Svarrer ejer 28,1% af virksomheden.Se mere