10. januarOverskud på DKK 58.622 BB AF 1.10.2009 ApSBB AF 1.10.2009 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Christian Hjortgaard er adm. direktør i virksomheden.Se mere
24. november 2023Underskud på DKK 8.491 Collektive ApSCollektive ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Hjortgaard er medlem af direktionen.Se mere
24. november 2023Overskud på DKK 8,6 mio.HJORTEN ApSHJORTEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Hjortgaard er medlem af direktionen.Se mere
20. september 2023Christian Hjortgaard bliver adm. direktørBB AF 1.10.2009 ApSChristian Hjortgaard erstatter Birte Bjørnkjær som adm. direktør i BB AF 1.10.2009 ApS.Se mere
12. januar 2023Underskud på DKK 162.577 BB AF 1.10.2009 ApSBB AF 1.10.2009 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Christian Hjortgaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. november 2022Underskud på DKK 8.511 Collektive ApSCollektive ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Christian Hjortgaard er medlem af direktionen.Se mere
4. november 2022Underskud på DKK 4,9 mio.HJORTEN ApSHJORTEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Christian Hjortgaard er medlem af direktionen.Se mere
3. januar 2022Overskud på DKK 155.700 BB AF 1.10.2009 ApSBB AF 1.10.2009 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Christian Hjortgaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. oktober 2021Overskud på DKK 8,1 mio.HJORTEN ApSHJORTEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Christian Hjortgaard er medlem af direktionen.Se mere
7. oktober 2021Overskud på DKK 1.797 Collektive ApSCollektive ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Christian Hjortgaard er medlem af direktionen.Se mere
30. september 2021Christian Hjortgaard forlader bestyrelsenDrugstars ApSChristian Hjortgaard forlader bestyrelsen for Drugstars ApS efter en periode på 3 år.Se mere
10. september 2021Anders Kjær forlader bestyrelsenDrugstars ApSAnders Kjær forlader bestyrelsen for Drugstars ApS efter en periode på 4 år. Christian Hjortgaard er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
29. juni 2021Underskud på DKK 7,0 mio.Drugstars ApSDrugstars ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Christian Hjortgaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. marts 2021Anders Gudmund Frøseth bliver ny bestyrelsesformandmodl.ai ApSAnders Gudmund Frøseth erstatter Christian Hjortgaard som bestyrelsesformand hos modl.ai ApS efter en periode på 2 år.Se mere
4. januar 2021Overskud på DKK 19.284 BB AF 1.10.2009 ApSBB AF 1.10.2009 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Christian Hjortgaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. december 2020Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.BB AF 1.10.2009 ApSTidligere branche: Uoplyst. Christian Hjortgaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. november 2020Underskud på DKK 2,5 mio.HJORTEN ApSHJORTEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Christian Hjortgaard er medlem af direktionen.Se mere
6. november 2020Overskud på DKK 17.448 Collektive ApSCollektive ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Christian Hjortgaard er medlem af direktionen.Se mere
15. september 2020Underskud på DKK 2,1 mio.modl.ai ApSmodl.ai ApS offentliggør regnskabet for perioden 27. december 2018 til 31. december 2019. Christian Hjortgaard er formand for bestyrelsen.Se mere
31. august 2020Lars Peter Henriksen træder ind i direktionenmodl.ai ApSLars Peter Henriksen træder ind i direktionen for modl.ai ApS. Christian Hjortgaard er formand for bestyrelsen.Se mere