16. septemberJesper Kjelgaard Mortensen forlader bestyrelsenClaus Lind A/SJesper Kjelgaard Mortensen forlader bestyrelsen for Claus Lind A/S efter en periode på 6 år.Se mere
27. juniAdresseændringClaus Lind A/SClaus Lind A/S flytter fra Nørre Alslev til Nykøbing F. Jesper Kjelgaard Mortensen er formand for bestyrelsen.Se mere
27. juniNyt navn: Claus Lind A/SLind Electric A/SLind Electric A/S skifter navn til Claus Lind A/S. Jesper Kjelgaard Mortensen er formand for bestyrelsen.Se mere
23. juniUnderskud på DKK 521.873 Lind Electric A/SLind Electric A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jesper Kjelgaard Mortensen er formand for bestyrelsen.Se mere
25. martsOverskud på DKK 6,2 mio.Lekolar A/SLekolar A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jesper Kjelgaard Mortensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
28. juni 2023Overskud på DKK 139.198 Lind Electric A/SLind Electric A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jesper Kjelgaard Mortensen er formand for bestyrelsen.Se mere
4. maj 2023Udskiftning i bestyrelsenLekolar A/S4 ændringer i bestyrelsen for Lekolar A/S. Jesper Kjelgaard Mortensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
3. marts 2023Overskud på DKK 5,7 mio.Lekolar A/SLekolar A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jesper Kjelgaard Mortensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
2. marts 2023Nyt navn: Lekolar A/SLekolar SIS A/SLekolar SIS A/S skifter navn til Lekolar A/S. Jesper Kjelgaard Mortensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
28. juni 2022Overskud på DKK 3.325 Lind Electric A/SLind Electric A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Jesper Kjelgaard Mortensen er formand for bestyrelsen.Se mere
28. april 2022Helene Bjørn Lind træder ind i bestyrelsenLind Electric A/SHelene Bjørn Lind erstatter Jan Hovmand Larsen i bestyrelsen for Lind Electric A/S efter en periode på 4 år. Jesper Kjelgaard Mortensen er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
2. marts 2022Overskud på DKK 5,4 mio.Lekolar SIS A/SLekolar SIS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Jesper Kjelgaard Mortensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
22. juni 2021Underskud på DKK 57.117 Lind Electric A/SLind Electric A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jesper Kjelgaard Mortensen er formand for bestyrelsen.Se mere
4. marts 2021Overskud på DKK 5,1 mio.Lekolar SIS A/SLekolar SIS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jesper Kjelgaard Mortensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
22. februar 2021Anne Mette Brandt træder ind i bestyrelsenLekolar SIS A/SAnne Mette Brandt træder ind i bestyrelsen for Lekolar SIS A/S. Jesper Kjelgaard Mortensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
17. juni 2020Jesper Kjelgaard Mortensen stopper som adm. direktørSIS International A/SJesper Kjelgaard Mortensen stopper som adm. direktør i SIS International A/S.Se mere
17. juni 2020Jesper Kjelgaard Mortensen forlader bestyrelsenSIS International A/SJesper Kjelgaard Mortensen forlader bestyrelsen for SIS International A/S efter en periode på 2 år.Se mere
10. marts 2020Regnskab for 2019 offentliggjortLekolar SIS A/SLekolar SIS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Jesper Kjelgaard Mortensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
10. marts 2020Overskud på DKK 57.665 Lind Electric A/SLind Electric A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Jesper Kjelgaard Mortensen er formand for bestyrelsen.Se mere