31. december 2023Ændring i ejerkredsenDiveSpace ApSJesper Kjøller er ikke længere registreret som reel ejer af DiveSpace ApS.Se mere
29. november 2023Overskud på DKK 23.521 DiveSpace ApSDiveSpace ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jesper Kjøller ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
30. oktober 2022Underskud på DKK 1.584 DiveSpace ApSDiveSpace ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jesper Kjøller ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
13. september 2021Overskud på DKK 37.447 DiveSpace ApSDiveSpace ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jesper Kjøller ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
13. september 2021Ny selskabsform: AnpartsselskabDiveSpace ApSDiveSpace IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til DiveSpace ApS. Jesper Kjøller ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
2. december 2020Underskud på DKK 3.486 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jesper Kjøller ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
1. december 2019Underskud på DKK 2.876 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jesper Kjøller ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
5. december 2018Underskud på DKK 47.047 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jesper Kjøller ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
7. september 2017Overskud på DKK 33.320 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggør regnskabet for perioden 29. marts 2016 til 30. juni. Jesper Kjøller ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
1. maj 2016Ændring i ejerkredsenDiveSpace IVSJesper Kjøller registreret som reel ejer af DiveSpace IVS.Se mere
19. oktober 2015Jesper Kjøller forlader direktionenKONVERGENS ApSJesper Kjøller forlader direktionen for KONVERGENS ApS efter en periode på 2 år.Se mere
26. juni 2014Overskud på DKK 27.358 KONVERGENS ApSKONVERGENS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Jesper Kjøller er medlem af direktionen.Se mere
11. november 2013Jesper Kjøller forlader bestyrelsenBLUE OCEAN PUBLISHING ApSJesper Kjøller forlader bestyrelsen for BLUE OCEAN PUBLISHING ApS efter en periode på 3 år.Se mere
1. oktober 2013Ny branche: Reklameplads i medierKONVERGENS ApSTidligere branche: Uoplyst. Jesper Kjøller er medlem af direktionen.Se mere
24. september 2013Dorte Hesselholt stopper som adm. direktørKONVERGENS ApSDorte Hesselholt stopper som adm. direktør i KONVERGENS ApS. Jesper Kjøller er fortsat medlem af direktionen.Se mere
24. september 2013Jesper Kjøller træder ind i direktionenKONVERGENS ApSJesper Kjøller træder ind i direktionen for KONVERGENS ApS.Se mere
24. september 2013Nyt navn: KONVERGENS ApS070308 HOLDING ApS070308 HOLDING ApS skifter navn til KONVERGENS ApS. Jesper Kjøller er medlem af direktionen.Se mere
22. august 2013Jesper Kjøller forlader direktionenJAY KAY ApSJesper Kjøller forlader direktionen for JAY KAY ApS efter en periode på 3 år.Se mere
16. august 2013Jesper Kjøller stopper som adm. direktørJAY KAY PUBLICATIONS ApSJesper Kjøller stopper som adm. direktør i JAY KAY PUBLICATIONS ApS.Se mere
30. april 2013AdresseændringJAY KAY ApSJAY KAY ApS flytter fra København Ø til Værløse. Jesper Kjøller er medlem af direktionen.Se mere