17. juli 2017Rene Iversen forlader direktionenRENÉ MEINHARDT IVERSEN HOLDING ApSRene Iversen forlader direktionen for RENÉ MEINHARDT IVERSEN HOLDING ApS efter en periode på 1 år.Se mere
9. december 2016Overskud på DKK 0 RENÉ MEINHARDT IVERSEN HOLDING ApSRENÉ MEINHARDT IVERSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Rene Iversen er medlem af direktionen.Se mere
10. marts 2016Rene Iversen forlader direktionenRMI EL & TEKNIK ApSRene Iversen forlader direktionen for RMI EL & TEKNIK ApS efter en periode på 9 år.Se mere
9. marts 2016Overskud på DKK 0 RENÉ MEINHARDT IVERSEN HOLDING ApSRENÉ MEINHARDT IVERSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Rene Iversen er medlem af direktionen.Se mere
2. marts 2016Ny status: NORMALRENÉ MEINHARDT IVERSEN HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Rene Iversen er medlem af direktionen.Se mere
25. januar 2016Overskud på DKK 0 RMI EL & TEKNIK ApSRMI EL & TEKNIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Rene Iversen er medlem af direktionen.Se mere
25. januar 2016Rene Iversen træder ind i direktionenRENÉ MEINHARDT IVERSEN HOLDING ApSRene Iversen træder ind i direktionen for RENÉ MEINHARDT IVERSEN HOLDING ApS.Se mere
20. december 2014Overskud på DKK 0 RMI EL & TEKNIK ApSRMI EL & TEKNIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Rene Iversen er medlem af direktionen.Se mere
29. november 2013Overskud på DKK 4.322 RMI EL & TEKNIK ApSRMI EL & TEKNIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Rene Iversen er medlem af direktionen.Se mere
8. december 2012Regnskab for 2012 offentliggjortRMI EL & TEKNIK ApSRMI EL & TEKNIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Rene Iversen er medlem af direktionen.Se mere
6. december 2011Regnskab for 2011 offentliggjortRMI EL & TEKNIK ApSRMI EL & TEKNIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Rene Iversen er medlem af direktionen.Se mere
30. november 2010Regnskab for 2010 offentliggjortRMI EL & TEKNIK ApSRMI EL & TEKNIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Rene Iversen er medlem af direktionen.Se mere
12. januar 2010Regnskab for 2009 offentliggjortRMI EL & TEKNIK ApSRMI EL & TEKNIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009. Rene Iversen er medlem af direktionen.Se mere
17. december 2008Regnskab for 2008 offentliggjortRMI EL & TEKNIK ApSRMI EL & TEKNIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 28. februar 2007 til 30. juni. Rene Iversen er medlem af direktionen.Se mere
28. februar 2007StiftelseRMI EL & TEKNIK ApSRMI EL & TEKNIK ApS stiftes i branchen el-installation. Rene Iversen er medlem af direktionen.Se mere